Entreprise : SCI ARIES - SIREN 352 062 160
Identité
(Entreprise radiée le 22/05/2024)
Dénomination
SCI ARIES
SIREN (siège)
352 062 160
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1989
Fermeture de l'établissement - 35206216000036
- Date d'effet de la fermeture : 13/02/2024
Fermeture de l'établissement - 35206216000028
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/2020
Date de fin de la personne morale
02/10/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
77180.25 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE BELGIQUE 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURNIER-DECHON JEAN-PAUL
Nom d'usage
BURNIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
GITENAY JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PEYRON MYRIAM
Nom d'usage
DUPRILOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BURNIER-DECHON ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
BURNIER-DECHON PAULINE
Nom d'usage
BALAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BURNIER-DECHON LUCIE
Nom d'usage
DURIEUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
TEYSSERE BRIGITTE
Nom d'usage
BURNIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
BURNIER-DECHON CAMILLE
Nom d'usage
ZINK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUPRILOT JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
JUILLIARD CHANTAL
Nom d'usage
VERGNOLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
VERGNOLE PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
LOPEZ DE RUEDA MARIE-LOUISE
Nom d'usage
VERICEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
VERICEL JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Dénomination
SOCIETE CIVILE L'ETOILE DU SUD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montmerle-sur-Saône
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/09/1989
Siret
35206216000036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un bien immobilier - Mise en valeur et exploitation des actifs immobiliers sociaux -
Adresse
20 RUE DE BELGIQUE
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/1990
Siret
35206216000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
91 CRS LAFAYETTE
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 18/01/91 : Siège et ets principal transférés de LYON 7, quai Général Sarrail à LYON 91, cours Lafayette - à compter du 26/11/90
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).