Entreprise : SCI STEPHY - SIREN 352 054 753
Identité
Dénomination
SCI STEPHY
SIREN (siège)
352 054 753
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
5 LES BOUILLONS 50750 QUIBOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOREL STEPHANE , JEAN-PIERRE , NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Ouville
Nom, Prénom(s)
HOREL SOPHIE , ANITA , JEANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Calvisson
Nom, Prénom(s)
HOREL CORINNE , MAURICETTE , FERNANDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Saint-Thurial
Nom, Prénom(s)
HOREL JUDICAEL , CORINNE , DELPHINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Agneaux
Nom, Prénom(s)
VILLEROY ROBERT , ALBERT , ARSENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Baudre
Nom, Prénom(s)
VILLEROY PHILIPPE , ROBERT , DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Saint-Lô
Nom, Prénom(s)
PERIER SERGE , DENIS , LUCIEN , AUGUSTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Quibou
Nom, Prénom(s)
JACQUET RAYMOND , EMILE , GEORGES , SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Agneaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/09/1989
Siret
35205475300020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration et exploitation par bail, de locaux dont elle pourrait devenir propriétaire.
Adresse
5 LES BOUILLONS
50750 , QUIBOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/1989
Siret
35205475300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE GUILLAUME MICHEL
50000 , SAINT-LO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6154
Date d'ajout
02/07/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2024.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/07/2024
Description
Dissolution à compter du 31/05/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/05/2024, siège de la liquidation : 5 Les Bouillons 50750 Quibou, parution de la publicité légale : ouest-france.fr paru le 15/06/2024
Numéro d'observation
6153
Date d'ajout
02/07/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/05/2024 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
6148
Date d'ajout
02/07/2024
Description
M. André HOREL, associé décédé le 25/03/2018 - succession en cours.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Saint-Lô A été rattaché au tribunal de commerce de Coutances par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).