Entreprise : SCI DE LA FONTAINE - SIREN 352 000 640
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2017)
Dénomination
SCI DE LA FONTAINE
SIREN (siège)
352 000 640
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1989
Fermeture de l'établissement - 35200064000016
- Date d'effet de la fermeture : 18/04/2016
Fermeture de l'établissement - 35200064000024
- Date d'effet de la fermeture : 16/10/2017
Date de fin de la personne morale
23/11/2088
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
140253.1 EUR
Adresse du siège
7 AV DE LA LIBERATION 04400 BARCELONNETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABRE GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Nom, Prénom(s)
CHABRE JEAN , JULES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Barcelonnette
Nom, Prénom(s)
MARGNAT SOPHIE , MARIE , RITA
Nom d'usage
CHABRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/1989
Siret
35200064000016
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
6 AV DES TROIS FRERES ARNAUD
04400 , BARCELONNETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/04/2016
Siret
35200064000024
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
7 AV DE LA LIBERATION
04400 , BARCELONNETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3860
Date d'ajout
13/11/2017
Description
Radiation du RCS le 13/11/2017 avec effet au 26/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3800
Date d'ajout
06/11/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 16/10/2017 Liquidateur : CHABRE Sophie, Marie, Rita 127 route de Lauzanne Prangins (Suisse) Le siège de la liquidation est fixé à : 7 avenue de la Libération 04400 Barcelonnette Journal d'annonces légales : TPBM Semaine Provence en date du 25/10/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 16/10/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 920 000.00 FRF nouveau montant : 140 253.10 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).