Entreprise : PRA CONDUIT 1800 - SIREN 351 998 786
Identité
Dénomination
PRA CONDUIT 1800
SIREN (siège)
351 998 786
Date d'immatriculation au RNE
26/09/1989
Date de fin de la personne morale
25/09/2019
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD PLAGNE 1800 73210 AIME-LA-PLAGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ORANGES BLEUES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GESTION PROMOTION IMMOBILIERE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Cannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/07/1989
Siret
35199878600013
Code APE
701D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ACQUISITION DE TERRAINS ET CONSTRUCTION. TOUTES OPERATIONS MOBILIERES, IMMOBILIERES OU FINANCIERES.
Adresse
LD les Oranges Bleues
73210 , La Plagne Tarentaise - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plagne 1800
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/05/1992
Description
PAR JUGT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES DU 14.05.92 : OUVRE UNE PROCE- DURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE : MR BONA - JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR GOLDNER - REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BEDNAWSKI CM, DT 1072 AVENUE MARECHAL JUIN à MOUGINS (06) CESSATION DES PAIEMENTS : 11.05.1992. PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES DU 18/12/1997 : DESIGNE MR JACQUES LEPINE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR RENE BONA. PAR JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES LE 10/02/1999, LE TRIBUNAL A DESIGNE MME ANNICK CAGNAT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR JACQUES LEPINE, MR PASCAL GOGNEAUX EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR VICTOR GOLDNER. PAR JUGT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES, LE 19.06.2000, LE TRIBUNAL DESIGNE MR JACQUES LEPINE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MME ANNICK CAGNAT.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/09/1989
Description
Historique des observations depuis le 26/09/1989 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 327 le 14/09/1989 --- Publicité au Journal : LA SAVOIE --- Parution au Journal le 18/08/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).