Entreprise : SOCIETE CONSORTS BAUD - SIREN 351 997 754
Identité
Dénomination
SOCIETE CONSORTS BAUD
SIREN (siège)
351 997 754
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1989
Début d’activité
13/10/1989
Date de fin de la personne morale
12/10/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété administration gestion d'immeubles et notamment celui sis à ville la grand 7 rue des artisans
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
101988.39 EUR
Adresse du siège
144 RTE DES MARAIS 74250 FILLINGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUD JEAN-NOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
CRANVES SALES
Nom, Prénom(s)
BAUD RENALD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Fillinges
Nom, Prénom(s)
BEL MARYSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
VILLE LA GRAND
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/10/1989
Siret
35199775400020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété administration gestion d'immeubles et notamment celui sis à ville la grand 7 rue des artisans
Autres Activités
Propriété administration gestion d'immeubles et notamment celui sis à ville la grand 7 rue des artisans
Adresse
144 RTE DES MARAIS
74250 , FILLINGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/09/1989
Siret
35199775400012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
7 RUE DES ARTISANS
74100 , VILLE-LA-GRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4529
Date d'ajout
14/10/2008
Description
DEMISSION DE MONSIEUR MARCEL BAUD DE SES FONCTIONS DE GERANT AVEC EFFET AU 01.07.2008 ; MONSIEUR RENALD BAUD, DEMEURANT AU 647 ROUTE DE LIMARGUES 74380 BONNE, ET MONSIEUR JEAN-NOEL BAUD, DEMEURANT AU 326 ROUTE DE CHEZ COTTET 74380 CRANVES SALES, SONT NOMMES COGERANTS A COMPTER DU 01.07.2008 POUR UNE DUREE ILLIMITEE Date d'effet : 01/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).