Entreprise : LTU SCI - SIREN 351 992 631
Identité
(Entreprise radiée le 05/06/2024)
Dénomination
LTU SCI
SIREN (siège)
351 992 631
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1989
Date de fin de la personne morale
20/09/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1440 EUR
Adresse du siège
GLATIGNY 14100 HERMIVAL-LES-VAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HERMIVAL LES VAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TERRIER PHILIPPE , JOEL , PATRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Hermival-les-Vaux
Nom, Prénom(s)
BOGUENE VERONIQUE , SOLANGE , MARCELLE , BRIGITTE
Nom d'usage
LEFRANC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Le faulq
Nom, Prénom(s)
LEFRANC LAETITIA , MONIQUE , BRIGITTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Le pin
Nom, Prénom(s)
LEFRANC ALEXANDRE , PASCAL , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Beuvillers
Nom, Prénom(s)
LEFRANC BENJAMIN , CEDRIC , ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1987
Commune de résidence
Le faulq
Nom, Prénom(s)
UZENAT JEAN-YVES , MARCEL , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Coquainvilliers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1989
Siret
35199263100017
Enseigne
SCI L.T.U
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles
Adresse
GLATIGNY
14100 , HERMIVAL-LES-VAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HERMIVAL LES VAUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3129
Date d'ajout
05/06/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Lisieux le 05/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1489
Date d'ajout
18/05/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/12/2017 Liquidateur : UZENAT Jean-Yves Marcel Marie Le siège de la liquidation est fixé à : Coquainvilliers 15 Rue Pierre Levasseur Journal d'annonces légales : La voix le bocage en date du 29/03/2018
Numéro d'observation
1070
Date d'ajout
25/09/2006
Description
Modification autre Nomination de Mr Philippe terrier en qualité de Co-Gerant en remplacement de Mr Michel Lefranc décédé le 18.10.2005 Mise à jour des associés Date d'effet : 28/03/2006
Numéro d'observation
764
Date d'ajout
29/06/2000
Description
Modification autre Augmentation du capital social de 9 000 F à 9 445,78 F conversion du capital social en euros : Le capital social est fixé à la somme de 1 440 Euros Date d'effet : 28/04/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).