Entreprise : RECAERO COMPOSITES - SIREN 351 988 704
Identité
(Entreprise radiée le 05/12/2022)
Dénomination
RECAERO COMPOSITES
Sigle
SOCAM
SIREN (siège)
351 988 704
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1989
Date de fin de la personne morale
21/09/2088
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1990
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
185000 EUR
Adresse du siège
RTE PAMIERS 09500 MIREPOIX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POBEAU NICOLAS , GABRIEL , MARIE , PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Corronsac
Dénomination
FID SUD MONTAUBAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montauban
Dénomination
FID SUD AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
35198870400018
Code APE
353B
Adresse
LD PATAU
09000 , SAINT-JEAN-DE-VERGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
35198870400026
Nom commercial
RECAERO COMPOSITES
Enseigne
SOCAM
Code APE
3030Z - Construction aéronautique et spatiale
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de tous éléments en matériaux composites, particulièrement dans le domaine aéronautique
Adresse
RTE Zone Industrielle de Mirepoix
09500 , Mirepoix - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/02/2005
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/09/1989
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE A COMPTER DU 24/12/91 : TRANSFORMATION DE L'EURL EN SOCIETE ANONYME NOMINATION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION AUGMENTATION DU CAPITAL ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 31/01/92 A COMPTER DU 01/10/95, TRANSFERT DE SIEGE DE "PATAU", 09000 ST JEAN DE VERGES A Z.I DE MIREPOIX 09500 MIREPOIX ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 17/11/95 A COMPTER DU 03/09/97, LE CABINET BELOU & MALISSARD EST REMPLACE PAR MR LENOIR ERIC EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 24/10/97 A COMPTER DU 29/09/2000, MODIFICATION DU CAPITAL PORTE DE 500 000 FRS A 150 000 EUROS INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 03/11/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).