Entreprise : SCI LES CHENES - SIREN 351 960 844
Identité
(Entreprise radiée le 08/02/2021)
Dénomination
SCI LES CHENES
SIREN (siège)
351 960 844
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1989
Fermeture de l'établissement - 35196084400014
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2020
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
8 RUE SALENGRO 59191 CAULLERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOZE DAVID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Caullery
Nom, Prénom(s)
LOZE BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Caudry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1989
Siret
35196084400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, propriété, gestion, location, réparation, rénovation de tous immeubles.
Adresse
8 RUE 8 Rue Roger Salengro
59191 , Caullery - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1006
Date d'ajout
08/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Dissolution à compter du 15/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/11/2020, liquidateur : LOZE David, siège de la liquidation : 8 Rue Roger Salengro 59191 Caullery, parution de la publicité légale : La Gazette Nord Pas de Calais en date du 11/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2215
Date d'ajout
17/10/2003
Description
Régularisation : Nomination de Mr Loze David en remplacement de Mr Loze Daniel Date d'effet : 30/12/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 30 000.00 FRF Nouveau montant : 4 573.47 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).