Entreprise : GIE IROISE INFORMATIQUE - SIREN 351 945 563
Identité
Dénomination
GIE IROISE INFORMATIQUE
SIREN (siège)
351 945 563
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1989
Début d’activité
20/07/1989
Date de fin de la personne morale
06/11/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
GEIE, Groupement européen d'intérêt économique
Activité principale
SOUMISSION DE MARCHES PUBLICS REGROUPER LES COMPTETENCES INFORMATIQUES BUREAUTIQUES ROBOTIQUES TELEMATIQUES DES SOCIETES MEMBRES EN VUE DE REPONDRE A DES APPELS D'OFFRE ET DE LES REALISER.
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse du siège
RUE CHARLES CADIOU 29200 BREST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU VERNIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FATH DANIEL
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
PLABENNEC
Nom, Prénom(s)
LAMBERT ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
LANNILIS
Dénomination
GRENAT GESTION
Qualité
Membre
Commune de résidence
PLOUZANE
Dénomination
GRENAT LOGICIEL
Qualité
Membre
Commune de résidence
BREST
Dénomination
GRENAT PRODUCTIQUE
Qualité
Membre
Commune de résidence
PLOUZANE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/1989
Siret
35194556300028
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
SOUMISSION DE MARCHES PUBLICS REGROUPER LES COMPTETENCES INFORMATIQUES BUREAUTIQUES ROBOTIQUES TELEMATIQUES DES SOCIETES MEMBRES EN VUE DE REPONDRE A DES APPELS D'OFFRE ET DE LES REALISER.
Autres Activités
SOUMISSION DE MARCHES PUBLICS REGROUPER LES COMPTETENCES INFORMATIQUES BUREAUTIQUES ROBOTIQUES TELEMATIQUES DES SOCIETES MEMBRES EN VUE DE REPONDRE A DES APPELS D'OFFRE ET DE LES REALISER.
Adresse
RUE CHARLES CADIOU
29200 , BREST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU VERNIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
862
Date d'ajout
09/02/2006
Description
DEMISSION DE MR POUPON PATRICK EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DU GIE. Date d'effet : 05/01/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2398
Date d'ajout
19/06/1992
Description
NOMINATION DE MR LAMBERT ALAIN, DEJA ADMINISTRATEUR, AUX FONCTIONS DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR LE GALL CLAUDE DEMISSIONNAIRE. NOMINATION DE MR POUPON PATRICK AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR. A COMPTER DU 27/01/92
Numéro d'observation
2288
Date d'ajout
07/06/1991
Description
NOMINATION DE MR LAMBERT ALAIN AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MELLE HEMON NELLY. A COMPTER DU 15/01/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).