Entreprise : XAVIER DORINET ALAIN REMY HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES. - SIREN 351 928 338
Identité
(Entreprise radiée le 01/09/2023)
Dénomination
XAVIER DORINET ALAIN REMY HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES.
SIREN (siège)
351 928 338
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1989
Date de fin de la personne morale
14/09/2039
Forme juridique
SCP d'huissiers
Capital social
405653.62 EUR
Adresse du siège
2 RUE NIEPCE 60200 COMPIEGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT. A PORTE 11
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DORINET XAVIER , HENRY , GERARD , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Compiègne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/03/1989
Siret
35192833800034
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Huissier de justice
Adresse
2 RUE 2 Rue Nicéphore Niepce Bât. A Porte 11
60200 , Compiègne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT. A PORTE 11
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/1989
Siret
35192833800018
Code APE
741A
Adresse
4 RUE HENRI DE SEROUX
60200 , COMPIEGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
35192833800026
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
9 RUE CARNOT
60200 , COMPIEGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10931
Date d'ajout
01/09/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Compiègne le 01/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/08/2020
Description
Dissolution à compter du 12/08/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/08/2020, liquidateur : DORINET Xavier Henry Gérard Yves, siège de la liquidation : Bât. A Porte 11 2 Rue Nicéphore Niepce 60200 Compiègne, parution de la publicité légale : Le Parisien en date du 17/08/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).