Entreprise : SCI PP PLD - SIREN 351 923 180
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2021)
Dénomination
SCI PP PLD
SIREN (siège)
351 923 180
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1989
Date de fin de la personne morale
27/09/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
TREMORE 29940 LA FORET-FOUESNANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICAVET PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
La Forêt Fouesnant
Nom, Prénom(s)
LE NADAN ANNE , MARIE
Nom d'usage
PICAVET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
La Forêt Fouesnant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/1989
Siret
35192318000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 AV DE LA GARE
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/07/1989
Siret
35192318000027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et de tous terrains et notamment d'un immeuble sis 15, Avenue de la Gare à Concarneau
Adresse
Trémoré
29940 , La Forêt Fouesnant - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1122
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Radiation du RCS le 29/01/2021 avec effet au 25/01/2020 PV AGE en date du 18/07/2020 - Publicité : Le Progrès de Cornouaille en date du 22/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
409
Date d'ajout
14/01/2021
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 25/01/2020 Liquidateur : PICAVET Patrick Le siège de la liquidation est fixé à : Trémoré 29940 La Forêt Fouesnant Journal d'annonces légales : Le Progrès de Cornouaille en date du 15/01/2021 Cessation d'activité à compter du 25/01/2020
Numéro d'observation
2534
Date d'ajout
28/04/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 01/01/2015 : Partant : LE DAIN Patrick, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PICAVET Anne, Marie, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
6861
Date d'ajout
23/12/2011
Description
Transfert de l'établissement principal et du siège social à compter du 16/11/2011 : Ancienne adresse : 15 AV. DE LA GARE - CONCARNEAU 29110 CONCARNEAU Nouvelle adresse : Trémoré 29940 La Forêt Fouesnant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/11/2011 : Nouveau : LE DAIN Patrick, Associé Société Civile Changement de qualité : PICAVET Patrick, Gérant(e) devient Gérant associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).