Entreprise : HOLVAL - SIREN 351 874 987
Identité
(Entreprise radiée le 16/03/2022)
Dénomination
HOLVAL
SIREN (siège)
351 874 987
Date d'immatriculation au RNE
05/09/1989
Date de fin de la personne morale
04/09/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
32014.29 EUR
Adresse du siège
2 ALL DE VALENCAY 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELFAUD MICHELE
Nom d'usage
JACQUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Saint Cyr Sur Loire
Nom, Prénom(s)
ACH MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
FOUREST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Saint Cyr Sur Loire
Nom, Prénom(s)
FOUREST JEAN-JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Carqueiranne
Nom, Prénom(s)
JACQUET JEAN-PIERRE , ALFRED , ERNEST , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Loire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/12/1989
Siret
35187498700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous biens et droits immobiliers, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Adresse
2 ALL 2 rue de Valencay
37540 , Saint-Cyr-sur-Loire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
16/03/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-01-2021 AVEC DATE D'EFFET AU 31-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
25/02/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : La Nouvelle République Dimanche DU : 01-08-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).