Entreprise : SA CAPAC - SIREN 351 871 561
Identité
(Entreprise radiée le 22/06/2021)
Dénomination
SA CAPAC
SIREN (siège)
351 871 561
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1989
Fermeture de l'établissement - 35187156100038
- Date d'effet de la fermeture : 23/04/2021
Fermeture de l'établissement - 35187156100012
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2018
Fermeture de l'établissement - 35187156100020
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2006
Date de fin de la personne morale
12/09/2088
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
LE PRESBYTERE 14800 ENGLESQUEVILLE-EN-AUGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROHMER ELISABETH , CAROLINE
Nom d'usage
GIRARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Englesqueville-en-Auge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35187156100012
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Activité principale
Activités de soutien à la production animale
Adresse
HARAS D'ANGEVILLE
14130 , REUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2018
Siret
35187156100038
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil d'entreprise et investissement marchand de biens
Adresse
le Presbytère
14800 , Englesqueville-en-Auge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
35187156100020
Code APE
748K
Adresse
27 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3810
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 23.04.2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Dissolution à compter du 31/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2021, liquidateur : GIRARD né(e) ROHMER Elisabeth, Caroline, siège de la liquidation : le Presbytère 14800 Englesqueville-en-Auge, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand paru le 15/04/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
575
Date d'ajout
14/03/2007
Description
Fermeture d'un établissement hors ressort : Rcs de Paris (7501)
Numéro d'observation
458
Date d'ajout
24/02/2006
Description
Modification autre Nomination de mme Caroline Girard en qualité de gérante en remplacement de Mr Michel Girard gérant décédé Date d'effet : 06/02/2006
Numéro d'observation
1070
Date d'ajout
03/06/2005
Description
Modification autre Ouverture d'un Etb secondaire dans le ressort du TC de Paris.
Numéro d'observation
780
Date d'ajout
19/04/2005
Description
Modification autre Transformation de la société de sa en SARL. Augmentation du capital social de 220 000 euros à 240 000 euros. Démission de MME E. Girard et de Mr F. Girard de leurs fonctions d'administrateurs. Mr Michel Girard démissionné de son poste de président directeur général et devient gérant de la société. Fin des mandats de commissaire aux comptes titulaire et suppléant. Date d'effet : 19/02/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).