Entreprise : CUMA DE MOYENNE TARENTAISE - SIREN 351 870 191
Identité
Dénomination
CUMA DE MOYENNE TARENTAISE
SIREN (siège)
351 870 191
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1989
Début d’activité
10/05/2012
Date de fin de la personne morale
17/09/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
MISE DISPOSITION DES ASSOCIES DU MATERIEL AGRICOLE
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
99212.4 EUR
Adresse du siège
325 RTE DE LA BRINGER 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASTIEN CYRIL
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Grand-Aigueblanche
Nom, Prénom(s)
BILLAT CHRISTOPHE , CAMILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
La Léchère
Nom, Prénom(s)
BLANC GUILLAUME , JEAN-MARIE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Pralognan-la-Vanoise
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS FREDERIC , PIERRE , ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Feissons-sur-Salins
Nom, Prénom(s)
DRAVET FREDERIC , JEAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Montagny
Nom, Prénom(s)
GIROD DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
La Léchère
Nom, Prénom(s)
PERRET JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Feissons-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
QUARD CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Grand Coeur
Nom, Prénom(s)
ROMANET FRANCOIS , AYMERIC
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Aime-la-Plagne
Nom, Prénom(s)
SOUCHAL MATHIEU , GUSTAVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1989
Commune de résidence
Les Belleville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/05/2012
Siret
35187019100027
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
MISE A DISPOSITION DES ASSOCIES DU MATERIEL AGRICOLE.
Autres Activités
MISE A DISPOSITION DES ASSOCIES DU MATERIEL AGRICOLE.
Adresse
325 RTE DE LA BRINGER
73260 , GRAND-AIGUEBLANCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GRAND COEUR
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/09/1989
Siret
35187019100019
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
73260 , GRAND-AIGUEBLANCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIEGE DU DISTRICT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15711
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 325 RTE de la Bringer GRAND COEUR 73260 AIGUEBLANCHE, Nouvelle adresse: 325 RTE de la Bringer GRAND COEUR 73260 GRAND AIGUEBLANCHE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 325 RTE de la Bringer GRAND COEUR 73260 AIGUEBLANCHE, Nouvelle adresse: 325 RTE de la Bringer GRAND COEUR 73260 GRAND AIGUEBLANCHE. Domicile représentant - Ancienne adresse: Chef Lieu 73440 ST JEAN DE BELLEVILLE, Nouvelle adresse: Chef Lieu ST JEAN DE BELLEVILLE 73440 LES BELLEVILLE. Domicile représentant - Ancienne adresse: Le Barrau 73260 FEISSONS SUR ISERE, Nouvelle adresse: Le Barrau FEISSONS SUR ISERE 73260 LA LECHERE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23168
Date d'ajout
26/03/2013
Description
- Date de début d'activité dans notre ressort : 18/09/1989
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/09/1989
Description
Historique des observations depuis le 18/09/1989 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 310 le 04/09/1989 --- Publicité au Journal : LA VIE NOUVELLE --- Parution au Journal le 23/06/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).