Entreprise : BIOENERGINE LABORATOIRE - SIREN 351 850 466
Identité
Dénomination
BIOENERGINE LABORATOIRE
SIREN (siège)
351 850 466
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1989
Date de fin de la personne morale
31/08/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
60 RUE CASTAGNARY 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARBONELL GILLES , MARIE , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHARREL ALAIN , ROLAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Sceaux
Nom, Prénom(s)
DESAILLY ANNE , MARTINE , CLAUDINE
Nom d'usage
POMMEREAU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Vert le Petit
Nom, Prénom(s)
HANTZ FERNAND , MARCEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1930
Commune de résidence
Mulhouse
Nom, Prénom(s)
LABOUESSE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1930
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAUTHON MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Bretigny Sur Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/07/1989
Siret
35185046600019
Code APE
5807
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA FABRICATION ET LE COMMERCE DE PRODUITS ET OBJETS CONFORMES A LA PHARMACOPEE FRANCAISE ET/OU DEFINIS PAR LES ARTICLES L511 ET L512 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AINSI QUE LES PRODUITS DIETETIQUES ET COSMETIQUES. (BUREAU EXCLUSIVEMENT FABRICATION EN SOUS-TRAITANCE)
Adresse
60 RUE CASTAGNARY
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
93323
Date d'ajout
29/11/1993
Description
RADIATION D'OFFICE : ARTICLE 42 ALINEA 1 - DECRET 84-406 DU 30 MAI 1984 ET ARTICLE 191 DU DECRET 85-1388 DU 27 DECEMBRE 1985 - CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PAR JUGEMENT DU :17.11.93
Numéro d'observation
34587
Date d'ajout
22/01/1991
Description
JUGEMENT DU 14.01.1991 MODIFIANT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS REPORTEE AU 30 AOUT 1989.
Numéro d'observation
91661
Date d'ajout
05/07/1990
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE .JUGEMENT DU 05.07.1990 NUMERO 00/0000 DATE DE CESSATION DES PAIEMEMENT : 05.06.1990 JUGE CRE : MR CALLOUD, MR THALER JUGE CRE SUP - REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR : ME DIDIER 11 RUE TIQUETONNE 75002 PARIS . LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES EST FIXE A 4 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
37531
Date d'ajout
06/06/1990
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 5 JUIN 1990 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).