Entreprise : ENTREPRISE TUYAUTERIE MONTAGE INDUSTRIEL - SIREN 351 850 268
Identité
Dénomination
ENTREPRISE TUYAUTERIE MONTAGE INDUSTRIEL
Sigle
ETMI
SIREN (siège)
351 850 268
Date d'immatriculation au RNE
04/09/1989
Date de fin de la personne morale
03/09/2088
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38188.48 EUR
Adresse du siège
7 B RUE LOUIS BLANQUI 59760 GRANDE-SYNTHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARQUET JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Dunkerque
Nom, Prénom(s)
LIEBAERT LAURENT , JEAN-PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Téteghem-Coudekerque-Village
Dénomination
CABINET MICHEL RYNGAERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Pol-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/08/1989
Siret
35185026800027
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Chaudronnerie, tuyauterie, mécanique, soudure, travaux de réalisation, maintenance, nettoyage industriel, montage, réparation, fabrication d'ensembles industriels, études, toutes prestations de services s'y rapportant
Adresse
7 B RUE 7 BIS Rue Louis Blanqui
59760 , Grande-Synthe - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/08/1989
Siret
35185026800019
Code APE
283C
Adresse
13 RUE DU LAC
59380 , ARMBOUTS-CAPPEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/002540
Date d'ajout
06/06/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 05/06/2020 interrompant la période d'observation et prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL DELEZENNE & ASSOCIES (prise en la personne de Maître Alexandre DELEZENNE) 18 place du Palais de Justice 59140 Dunkerque. Mettant fin à la mission d'assistance de l'administrateur Selarl Ajilink Labis-Cabooter (prise en la Personne de Maître Vincent Labis) 26 place Roger Salengro 59140 Dunkerque. Date de cessation d'activité : 05/06/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/002531
Date d'ajout
05/06/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 05/06/2020 ordonnant la cession au profit de la société FRIEDLANDER SAS (RCS AIX EN PROVENCE 398 739 565) sise 550 rue Pierre Berthier Zone industrielle Les Milles Parc de Pichaury 13290 AIX EN PROVENCE. Date d'entrée en jouissance : 06/06/2020.
Numéro d'observation
F20/001068
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 18/02/2020 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL DELEZENNE & ASSOCIES (prise en la personne de Maître Alexandre DELEZENNE) 18 place du Palais de Justice 59140 Dunkerque, Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER (prise en la personne de Maître Vincent LABIS) 26 place Roger Salengro 59140 Dunkerque avec pour mission d'assister la société débitrice dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/02/2020. Durée de la période d'observation six mois. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication à paraître au BODACC ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).