Entreprise : GAEC SAUVAGE DU BRULE - SIREN 351 838 487
Identité
Dénomination
GAEC SAUVAGE DU BRULE
SIREN (siège)
351 838 487
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1989
Date de fin de la personne morale
07/09/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
204281.68 EUR
Adresse du siège
20 RUE DES GARS 02120 MALZY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BRULE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE FRANCINE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Malzy
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE GERARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Malzy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1989
Siret
35183848700012
Code APE
011A
Origine du fonds
Création
Activité principale
exploitation biens agricoles
Adresse
20 RUE DES GARS
02120 , MALZY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BRULE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/12/2021
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/09/1989
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 23 6 1989 DEPOT AU GREFFE DU 30 8 19 89 LE COMITE DEPARTEMENTAL D'AGREMENT DES GAEC DU DEPARTEMENT DE L'AISNE A DECIDE LE RETRAIT D' AGRE MENT DU GAEC SAUVAGE DU BRULE A MALZY A COMPTER DU 04/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).