Entreprise : SARL HIJO - SIREN 351 822 754
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2017)
Dénomination
SARL HIJO
SIREN (siège)
351 822 754
Date d'immatriculation au RNE
13/11/1989
Date de fin de la personne morale
12/11/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 RTE DE BELFAYS 88210 GRANDRUPT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOST DANIEL , FRANK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Grandrupt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/08/1989
Siret
35182275400013
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
10 RTE DE BELFAYS
88210 , GRANDRUPT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
35182275400021
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Activité principale
Sylviculture et autres activités forestières
Adresse
10 RTE DE BELFAYS
88210 , GRANDRUPT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6558
Date d'ajout
30/11/2017
Description
Radiation du RCS le 30/11/2017 avec effet au 30/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4421
Date d'ajout
08/08/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 26/07/2017 Liquidateur : JOST Daniel Frank Le siège de la liquidation est fixé à : 10 route de Belfays 88210 Grandrupt Journal d'annonces légales : Le Paysan Vosgien en date du 18/08/2017 Cessation d'activité à compter du 26/07/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1777
Date d'ajout
20/11/2008
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).