Entreprise : SCI LES ECHINES - SIREN 351 814 926
Identité
(Entreprise radiée le 02/08/2023)
Dénomination
SCI LES ECHINES
SIREN (siège)
351 814 926
Date d'immatriculation au RNE
05/09/1989
Fermeture de l'établissement - 35181492600033
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2023
Fermeture de l'établissement - 35181492600017
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2023
Fermeture de l'établissement - 35181492600025
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2021
Date de fin de la personne morale
04/09/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
17 RUE DU GENERAL LECLERC 59840 PERENCHIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CRETON VERONIQUE
Nom d'usage
GEORGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Santes
Nom, Prénom(s)
DELEFOSSE JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Méteren
Nom, Prénom(s)
DELEZENNE MARIE-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
ZOONEKYNDT MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Santes
Nom, Prénom(s)
MAILLE THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
La Chapelle-d'Armentières
Nom, Prénom(s)
DEMURIEZ PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Bouvignies
Nom, Prénom(s)
CAVAREC PATRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Pérenchies
Nom, Prénom(s)
DAHR EDDINE MOSTAFA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Bailleul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/08/1989
Siret
35181492600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RUE MADOUE
59134 , HERLIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2009
Siret
35181492600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 AV DES MARRONNIERS
59840 , PERENCHIES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2021
Siret
35181492600033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion et administration de tous biens immobiliers.
Adresse
17 RUE 17 rue du Général Leclerc
59840 , Pérenchies - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
02/08/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-06-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
02/08/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-06-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 22-06-2022, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 17 rue du Général Leclerc 59840 Pérenchies.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/09/1989
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 18/08/1989.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).