Entreprise : CHAMPARC - SIREN 351 789 870
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2021)
Dénomination
CHAMPARC
SIREN (siège)
351 789 870
Date d'immatriculation au RNE
23/08/1990
Fermeture de l'établissement - 35178987000026
- Date d'effet de la fermeture : 25/11/2020
Date de fin de la personne morale
22/08/2088
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
393000 EUR
Adresse du siège
8 RUE DU BOIS CHALAND 91090 LISSES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TECHNOLOGIQUE DU BOIS CHALAND
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAULT PATRICK , FRANCOIS , LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Houilles
Nom, Prénom(s)
HELLIO JEAN , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HELLIO GERARD , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Langueux
Dénomination
SOGHOVI
Qualité
Autre
Commune de résidence
Yerres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
35178987000026
Nom commercial
CHAMPARC
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation de tous investissements immobiliers ainsi que la réalisation de tous travaux et opérations destinés à l aménagement des immeubles loués ou acquis hôtellerie restauration
Adresse
8 RUE 8 Rue Du bois Chaland parc
91090 , Lisses - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
technologique du bois Chaland
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/12/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 25/11/2020 Dénomination de l'associé unique : SOGHOVI Journal d'annonces légales : Journal Spécial des Sociétés en date du 09/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
21/03/2002
Description
Suite erreur matérielle Mr Hellio Gerard est partant en tant que gérant mais reste associé - celui ci a été ôté par erreur.
Numéro d'observation
43718
Date d'ajout
23/08/1990
Description
Transfert du siège de Paris 8e 17 rue de Marignan à lisses à compter du 01.07.90 Rc Paris 89 b 11919
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).