Entreprise : SOC CIVILE MARDILLY - SIREN 351 788 989
Identité
Dénomination
SOC CIVILE MARDILLY
SIREN (siège)
351 788 989
Date d'immatriculation au RNE
26/06/2008
Date de fin de la personne morale
25/06/2039
Forme juridique
Autre société civile
Associé unique
Oui
Capital social
10671.43 EUR
Adresse du siège
19 PL TOLOZAN 69001 LYON 1ER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. Jean GUEVEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEVEL JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Jassans-Riottier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/04/2008
Siret
35178898900041
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
19 PL TOLOZAN
69001 , LYON 1ER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/1996
Siret
35178898900025
Code APE
703E
Adresse
01800 , CHARNOZ-SUR-AIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE SA SCHAPPE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/1996
Siret
35178898900033
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION PAR ACHAT SOUSCRIPTION APPORT FUSION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET VALEURS MOBILIERES
Adresse
6 RUE CLAUDE BERNARD
01480 , JASSANS-RIOTTIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. JEAN GUEVEL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/04/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1989
Siret
35178898900017
Code APE
703E
Adresse
21 CHE DE LA BRESSONNIERE
69260 , CHARBONNIERES-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5036
Date d'ajout
02/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Bourg-en-Bresse le 02/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24614
Date d'ajout
02/12/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
5955
Date d'ajout
16/08/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 11/07/2007 : ANCIENNE ADRESSE : IMMEUBLE SA SCHAPPE - CHARNOZ 01800 MEXIMIEUX NOUVELLE ADRESSE : 6 RUE CLAUDE BERNARD - CHEZ M. Jean GUEVEL 01480 JASSANS RIOTTIER MODIFICATION RELATIVE AUX ASSOCIES A COMPTER DU 11/07/2007 : CHANGEMENT DE QUALITE : GUEVEL JEAN, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 70 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 10 671.43 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).