Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DES PLAINES - SIREN 351 787 627
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DES PLAINES
SIREN (siège)
351 787 627
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1989
Début d’activité
06/06/1989
Date de fin de la personne morale
10/09/2088
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activité principale
Constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec leurs accessoires ou dépendances inséparables, sur les terrains boisés ou à boiser, etc.
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
PONT D ALLIER 48300 LANGOGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR PROUHEZE HENRI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONHOMME FLORENCE , FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Mennecy
Nom, Prénom(s)
PROUHEZE ARLETTE , FERNANDE
Nom d'usage
AVIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Cellieu
Nom, Prénom(s)
PROUHEZE HENRY , FERNAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Langogne
Nom, Prénom(s)
SIMON ANNE , ARLETTE
Nom d'usage
JOUJON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Espaly-Saint-Marcel
Nom, Prénom(s)
SIMON HERVE , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Langogne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/06/1989
Siret
35178762700014
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec leurs accessoires ou dépendances inséparables, sur les terrains boisés ou à boiser, etc.
Adresse
PONT D ALLIER
48300 , LANGOGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR PROUHEZE HENRI
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
53
Date d'ajout
11/01/2017
Description
Modification relative aux associés à compter du 24/11/2016 : Partant : LE GLOUX Corinne, Arlette, Geneviève, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
11/01/2017
Description
Modification relative aux associés à compter du 07/02/2016 : Partant : PROUHEZE Eliane, Marie, Louise, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux associés à compter du 28/04/2016 : Nouveau : BONHOMME Florence, Françoise, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LE GLOUX Corinne, Arlette, Geneviève, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
468
Date d'ajout
10/04/2013
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 16/03/2012 : Partant : SIMON Solange Louise, Gérante Associée indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/01/2013 : Nouveau : SIMON Hervé, André, Associé indéfiniment responsable Nouveau : JOUJON Anne, Arlette, Gérante Associée indéfiniment responsable
Numéro d'observation
467
Date d'ajout
10/04/2013
Description
Régularisation des associés depuis l'origine, le 06/06/1989 : PROUHEZE Fernand, Antoine, Associé indéfiniment responsable PROUHEZE Yvonne Maria Julia, Gérante et Associée indéfiniment responsable Modification relative aux associés à compter du 01/07/1989 : Partant : PROUHEZE Fernand, Antoine, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : PROUHEZE Yvonne Maria Julia, Gérante Associée indéfiniment responsable devient Gérante Changement de qualité : SIMON Solange, Gérante devient Gérante, Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : PROUHEZE Henry Fernand, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PROUHEZE Eliane, Marie, Louise, Associée indéfiniment responsable Nouveau : AVIT Arlette, Fernande, Associée indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/04/2008 : Partant : PROUHEZE Yvonne Maria Julia, Gérante
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).