Entreprise : SCI CARMEN - SIREN 351 780 283
Identité
Dénomination
SCI CARMEN
Sigle
SCI CARMEN
SIREN (siège)
351 780 283
Date d'immatriculation au RNE
08/08/1989
Début d’activité
13/07/1989
Date de fin de la personne morale
07/08/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'AQUISITION DE TOUS TERRAINS, AINSI QUE DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, LA GESTION PAR LOCATION, VENTE, PRET ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUISITION DE LOCAUX COMMERCIAUX, DEPENDANT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS AUX ABYMES, GRAND CAMP.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
3811.23 EUR
Adresse du siège
BOURG 97114 TROIS RIVIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ MR GASTON DUFLO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUFLO MARIE , HELENE , PATRICIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
DUFLO GASTON , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Trois-Rivières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/07/1989
Siret
35178028300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'AQUISITION DE TOUS TERRAINS, AINSI QUE DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, LA GESTION PAR LOCATION, VENTE, PRET ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUISITION DE LOCAUX COMMERCIAUX, DEPENDANT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS AUX ABYMES, GRAND CAMP.
Autres Activités
L'AQUISITION DE TOUS TERRAINS, AINSI QUE DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, LA GESTION PAR LOCATION, VENTE, PRET ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUISITION DE LOCAUX COMMERCIAUX, DEPENDANT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS AUX ABYMES, GRAND CAMP.
Adresse
BOURG
97114 , TROIS RIVIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ MR GASTON DUFLO
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2624
Date d'ajout
27/09/2005
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT MR DUFLO MAXIMIN GASTON ET MME GABRIEL MARIE LOUISE GILBERTE SON EPOUSENOUVE1AU GERANT MR DUFLO GASTON JOSEPH ET MME DUFLO MARIE HELENEPUBLICATION DANS LE JOURNAL FRANCE ANTILLES EN DATE DU09/09/2005Date d'effet : 24/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 25 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 811.23 EURDONATION DE PARTS SOCFIALES EN DATE DUI 16 DECEMBRE 2004 ENREGISTREES AU GREFFE LE 27/09/2005ENTRE LES EPOUX DUFLO Maximin Gaston la femme Née GABRIEL Marie-Louise Carmen GilberteETDUFLO Nicolas N° 2005/A/1349DUFLO Raphael N° 2005/A/1350Mlle DUFLO Solenne N° 2005/A/1351M. LEE Christopher N° 2005/A/1352M. LEE Jamey Louis Maxime N° 2005/A1353M. MONTEZER Alexis n) 2005/A/1354
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).