Entreprise : EUROMAIL - SIREN 351 760 574
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/1993)
Dénomination
EUROMAIL
SIREN (siège)
351 760 574
Date d'immatriculation au RNE
23/08/1989
Date de fin de la personne morale
22/08/2088
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs Français
Adresse du siège
187 CHS FERNAND FOREST 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HASBROUCQ DOMINIQUE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Halluin
Nom, Prénom(s)
MONFRAIX PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NEVEUX MARCEL , LUCIEN , GASTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Lys-lez-Lannoy
Nom, Prénom(s)
DURIEU JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Halluin
Nom, Prénom(s)
HASBROUCQ GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Bondues
Dénomination
IMPRIMERIE THIRION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1989
Siret
35176057400019
Code APE
222G
Origine du fonds
Autre
Activité principale
COUPE, PLIAGE, ROUTAGE, PERSON NALISATION DE TOUS DOCUMENTS, EMBALLAGE, MISE SOUS PLI, SOUS FILMS, EN FORME ET FINITION DE TOUSNIM- PRIMES, FACONNAGES PARTICULIERS
Adresse
187 CHS 187 chaussée Fernand Forest
59200 , Tourcoing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/04/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 03/04/2001 prononçant la clôture pour insu ffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/07/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 06/07/1999 nommant TABARDEL THIERRY en qua lite de Juge Commissaire en remplacement de DE SIV RY BRUNO
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/08/1989
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LA GAZETTE DU 20 7 89 MODIFICATION DU 26/3/1990 : ACQUISITION D'UNE PARTIE DE FONDS DE COMMERCE DE COUPE,PLIAGE, ENCAR TAGE, BROCHAGE, EMBALLAGE, MISE SOUS PLIS MISE SOU S FILM MISE EN FORME ET FINITION DE TOUS IMPRIMES TOUS FACONNAGES PARTICULIERS A DATER DU 1/5/1989 M ODIFICATION D'OFFICE DU 31 7 90 CE JOUR DECLARATIO N DE CESSATION DE PAIEMENTS
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 03 8 90 JUGEMENT DU 01 8 90 OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIR E (REGIME GENERAL) ADMINISTRATEUR MAITRE DUQUESNOY GERARD 21 RESIDENCE FLANDRE 59170 CROIX REPRESENT ANT DES CREANCIERS MAITRE LOEUILLE E 96 BIS RUE DE PARIS 59200 TOURCOING DATE PROVISOIRE DE CESSATIO N DES PAIEMENTS 31 7 90 MODIFICATION D'OFFICE DU 2 3/10/1990 : ORDONNANCE DU 18/10/1990 AUTORISANT ME DUQUESNOY A SOLLICITER UN ENCOURS D'ESCOMPTE A CO NCURRENCE DE 300000F AUPRES DE LA BANQUE SCALBERT DUPONT GRAND PLACE TOURCOING MODIFICATION D'OFFICE DU 28/12/1990 : JUGEMENT DU 21/12/1990 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LIQUIDATEUR: ME LOEUILL E, METTANT FIN A LA MISSION DE ME GERARD DUQUESNOY A EFFET AU 31/12/1990 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 31/12/1990
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 14/01/1991. - Sort du fonds: Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).