Entreprise : GIE LES HUIT PONT L ABBE - SIREN 351 755 814
Identité
Dénomination
GIE LES HUIT PONT L ABBE
SIREN (siège)
351 755 814
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1989
Date de fin de la personne morale
07/09/1994
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
34 RUE VICTOR HUGO 29120 PONT L'ABBE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT L'ABBE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STRUILLOU PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Nom, Prénom(s)
BRIAND CEDRIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
HAMEL PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Nom, Prénom(s)
AZE RICHARD
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
QUIMPER
Dénomination
SARL BRIANT PERE ET FILS
Qualité
Membre
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Dénomination
SARL LOCAVAC BIGOUDENNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Dénomination
ETABLISSEMENTS AZE RICHARD
Qualité
Membre
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Dénomination
PONT-L'ABBE JARDIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Dénomination
SPORT-PRO SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/01/1989
Siret
35175581400016
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MISE EN OEUVRE DE TOUS MOYENS PROPRES A FACILITER L'ACTIVITE DE SES MEMBRES, EXPLOITATION POUR LE COMPTE DE SES ADHERENTS DE JOURNAUX LUMINEUX
Adresse
34 RUE 34 RUE VICTOR HUGO
29120 , PONT L'ABBE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT L'ABBE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4849
Date d'ajout
13/11/1992
Description
MEMBRES PARTANTS : SARL AUX POISSONS DU PAYS REPRESENTEE PAR MR CASTILLO FLORENT - ETS DUCHARNEUX ALAIN REPRESENTEE PAR MR ALAIN DUCHARNEUX - SARL AR VRO REPRESENTEE PAR MR REMY BILIEN ADMINISTRATEURS PARTANTS : CASTILLO FLORENT - DUCHARNEUX ALAIN CONTROLEUR DE GESTION PARTANT : BILIEN REMY (PV A.G.E. DU 15 FEVRIER 1991) DATE DEPOT : 13 NOVEMBRE 1992 - PUBLICITE : NEANT A COMPTER DU 15 FEVRIER 1991
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).