Entreprise : SCI DES SOLS MOUILLES - SIREN 351 753 785
Identité
Dénomination
SCI DES SOLS MOUILLES
SIREN (siège)
351 753 785
Date d'immatriculation au RNE
22/08/1989
Début d’activité
09/03/2005
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 35175378500010
- Date d'effet de la fermeture : 09/03/2005
Date de fin de la personne morale
21/08/2064
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
75 RUE DES CEDRES 57070 METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLANDER MARYSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
GLANDER RAOUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
LANCE REBECCA , RENEE , RACHELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Rozérieulles
Nom, Prénom(s)
WETTA MICHEL , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Rémelfing
Nom, Prénom(s)
WETTA CHRISTEL , LINDA
Nom d'usage
SANFILIPPO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Hambach
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/03/2005
Siret
35175378500028
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de logements
Autres Activités
Location de logements
Adresse
75 RUE DES CEDRES
57070 , METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/1989
Siret
35175378500010
Code APE
702A
Adresse
15 RUE DE LA FERME SAINT-LADRE
57155 , MARLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13922
Date d'ajout
04/10/2022
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/07/2022 Liquidateur : GLANDER Raoul Le siège de la liquidation est fixé à : 75 rue des Cèdres 57070 Metz Journal d'annonces légales : Les Affiches Moniteur en date du 19/08/2022 Cessation d'activité à compter du 29/07/2022
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).