Entreprise : SCI AVENIR ET PERSPECTIVES - SIREN 351 741 459
Identité
Dénomination
SCI AVENIR ET PERSPECTIVES
SIREN (siège)
351 741 459
Date d'immatriculation au RNE
25/04/2006
Début d’activité
16/07/1989
Date de fin de la personne morale
24/04/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, location ou autre forme de commerce de tout bien immobilier de toute nature.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1620 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE SEINE 77240 SEINE-PORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEVRE PIERRE , GASTON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Seine-Port
Nom, Prénom(s)
COUDERC CHRISTIANE , HELENE
Nom d'usage
FEVRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Seine-Port
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/07/1989
Siret
35174145900025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, vente, location ou autre forme de commerce de tout bien immobilier de toute nature.
Autres Activités
Achat, vente, location ou autre forme de commerce de tout bien immobilier de toute nature.
Adresse
2 RUE DE SEINE
77240 , SEINE-PORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
16/07/1989
Siret
35174145900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
45 BD MONTAIGUT
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/04/2006
Description
Historique des observations depuis le 25/04/2006 : Acte constitutif déposé au greffe du tribunal de commerce de Creteil le 16.08.1989 Transfert du siège social à compter du 01.04.2006 Ancien siège : 45 Bld Montaigut 94000 CRETEIL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).