Entreprise : LAURENT GIRAUD ET ELODIE JANISSON, NOTAIRES ASSOCIES - SIREN 351 723 549
Identité
Dénomination
LAURENT GIRAUD ET ELODIE JANISSON, NOTAIRES ASSOCIES
SIREN (siège)
351 723 549
Date d'immatriculation au RNE
18/08/1989
Début d’activité
02/08/1989
Date de fin de la personne morale
17/08/2039
Forme juridique
SCP de notaires
Activité principale
Exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans l'office de saint martin d'Auxigny et l'annexe de Menetou-salon, acquérir, prendre à bail tous immeubles, droits immobiliers et biens immobiliers, et de manière générale toutes opérations concourant à la réalisation de son objet social
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
394997.02 EUR
Adresse du siège
10 RTE DE MERY ES BOIS 18110 SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNABOT ELODIE , ROSA , LUCIE
Nom d'usage
JANISSON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1990
Commune de résidence
Saint-Germain-du-Puy
Nom, Prénom(s)
GIRAUD LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Saint-Martin-d'Auxigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/08/1989
Siret
35172354900025
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans l'office de saint martin d'Auxigny et l'annexe de Menetou-salon, acquérir, prendre à bail tous immeubles, droits immobiliers et biens immobiliers, et de manière générale toutes opérations concourant à la réalisation de son objet social
Adresse
10 RTE DE MERY ES BOIS
18110 , SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/1989
Siret
35172354900017
Code APE
741A
Adresse
18 RUE DE L’EGLISE
18110 , SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1793
Date d'ajout
11/05/2004
Description
Changement de dénomination Suivant acte de maître Serge Boisbeaux notaire à Henrichemont (Cher) en date du 30.09.03 À compter du 30.09.03 Modification de la dénomination sociale Ancienne : Scp Jocelyne Hardy-Chabrillat Nomination de Mr Ghislain Declercq en qualité gérant Augmentation du capital social pour le porter à 394 997.02 euros Nouvelle : Scp Jocelyne Hardy-Chabrillat et Ghislain Declerc Date d'effet : 30/09/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 942 000.00 FRF nouveau montant : 143 606.97 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).