Entreprise : SOC AGENCE DE L'EST - SIREN 351 708 524
Identité
Dénomination
SOC AGENCE DE L'EST
SIREN (siège)
351 708 524
Date d'immatriculation au RNE
18/08/1989
Date de fin de la personne morale
17/08/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs
Adresse du siège
AV DE L EST 06220 VALLAURIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVET JACQUES , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
ANTIBES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/08/1989
Siret
35170852400027
Nom commercial
AGENCE DE L'EST
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
AGENCE IMMOBILIERE TRANSACTIONS VENTE ACHAT LOCATION EVALUATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
AV AV. DE L'EST
06220 , GOLFE JUAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6440
Date d'ajout
17/11/1999
Description
Radiation du RCS le 17/11/1999 avec effet au 15/10/1999 RADIATION D'OFFICE CIA ARTICLE 42 DECRET DU 30.05.84.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6395
Date d'ajout
17/11/1999
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 15/10/99, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 07/04/95 A COMPTER DU 15/10/99 Date d'effet : 15/10/1999
Numéro d'observation
6516
Date d'ajout
14/11/1997
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 26/09/97 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES DESIGNANT MR SAINATO JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
2491
Date d'ajout
20/04/1995
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 07/04/95 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES OUVRANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
1721
Date d'ajout
14/03/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements A COMPTER DU 14/03/95 PROCES VERBAL DRESSE PAR LE GREFFIER DU TC ANTIBES CONTENANT DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
6231
Date d'ajout
29/11/1991
Description
A COMPTER DU 30/08/91 ANCIEN GERANT : BERTOLA JEAN MARIE NOUVEAU GERANT : LEVET JACQUES
Numéro d'observation
5884
Date d'ajout
30/10/1989
Description
A COMPTER DU 30.10.89 ANCIEN SIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPAL: 6 AVE DE BELGIQUE A GOLFE JUAN NOUVEAU SIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPAL : AVE DE L'EST A GOLFE JUAN
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PV DRESSE PAR LE GREFFIER DU TC ANTIBES LE 14.3.1995 CONTENANT DECLARATION CESSATION PAIEMENTS EFFECTUEE PAR MMR LEVET J GERANT - JGT RENUD PAR LE TC ANTIBES LE 7.4.1995 PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE - JUGE COMMISSAIRE: MR SAINATO MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME M ARNAUD 2 AV BRIAND ANTIBES - DATE CESSATION PAIEMENTS : 14.3.1995- JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES LE 26.09.97 DESIGNANT MR SAINATO JUGE COMMISSAIRE JGT TC ANTIBES 15.10.99 CLOTURE INSUFFISANCE ACTIF - RADIATION OPEREE D'OFF D'OFFICE ART 42 DECRET 30.5.84-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).