Entreprise : SCI ST JACQUES DE COMPOSTELLE - SIREN 351 687 637
Identité
(Entreprise radiée le 07/09/2024)
Dénomination
SCI ST JACQUES DE COMPOSTELLE
SIREN (siège)
351 687 637
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1989
Fermeture de l'établissement - 35168763700014
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2021
Date de fin de la personne morale
08/08/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
65240 GUCHEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GUCHEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEAU PIERRE , JEAN , GERMAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Guchen
Nom, Prénom(s)
BETHULAR ANNIE , MARIE-THERESE , CATHERINE
Nom d'usage
BETHULAR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Lège-Cap-Ferret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
35168763700014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION D'IMMEUBLES EN VUE DE LA LOCATION
Adresse
65240 , GUCHEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GUCHEN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5921
Date d'ajout
07/09/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Tarbes le 07/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Dissolution à compter du 30/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2021, liquidateur : BONNEAU Pierre, siège de la liquidation : 23 Chemin de la Garenne 65240 Guchen, parution de la publicité légale : La Montagne paru le 20/08/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).