Entreprise : S.C.I. BALDO - SIREN 351 685 136
Identité
(Entreprise radiée le 12/05/2023)
Dénomination
S.C.I. BALDO
SIREN (siège)
351 685 136
Date d'immatriculation au RNE
08/08/1989
Fermeture de l'établissement - 35168513600019
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1997
Fermeture de l'établissement - 35168513600027
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2023
Date de fin de la personne morale
07/08/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
13 RUE BENOIT TABARD 69130 ECULLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALAY FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
La Balme-de-Thuy
Nom, Prénom(s)
BALAY AGRIPPINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1998
Commune de résidence
La Balme-de-Thuy
Nom, Prénom(s)
BALAY GABRIEL , HENRI , ANDRE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
BALAY EGLANTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1996
Commune de résidence
La Balme-de-Thuy
Nom, Prénom(s)
DECHELOTTE MATTHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1997
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
DECHELOTTE ANTOINE , FRANCK , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1992
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
DECHELOTTE CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1996
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
DECHELOTTE CAMILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1994
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
COUMERT FRANCOISE
Nom d'usage
BALAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Écully
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/1989
Siret
35168513600019
Code APE
702C
Adresse
1 CHE DE L OREE DES BOIS
69570 , DARDILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
35168513600027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 RUE BENOIT TABARD
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/040621
Date d'ajout
12/05/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/040621
Date d'ajout
12/05/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2022 - Siège de la liquidation : 13 Rue Benoit Tabard 69130 ECULLY - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Information Agricole du Rhône du 05/01/2023
Numéro d'observation
F23/040628
Date d'ajout
12/05/2023
Description
Radiation en date du 12/05/2023 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 31/03/2023).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 06 Mars 1997 Transfert du siège social et de l'établissement principal de DARDILLY (69570) 1 chemin de l'Orée du Bois au 13 Rue Benoit Tabard 69130 ECULLY à compter du 1er Janvier 1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).