Entreprise : SCI M.D - SIREN 351 652 896
Identité
Dénomination
SCI M.D
SIREN (siège)
351 652 896
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1989
Début d’activité
13/02/2018
Date de fin de la personne morale
28/08/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
achat prise à bail location exploitation, vente éventuelle de tous biens meublés ou immeubles, achat, édification, prise à bail, concession, exploitation sous toutes ses for mes, vente éventuelle de tous immeubles, entrepôts fonds de commerce et d'industries similaires ou connexes, toutes participations dans semblables entreprises (début : 23.03.1995)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
21 RUE MARECHAL JOFFRE 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUDICHE NADINE
Nom d'usage
DURAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
GOURANTON ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DURAND KARINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DURAND EMMANUELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Colombes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/02/2018
Siret
35165289600033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 RUE MARECHAL JOFFRE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/1989
Siret
35165289600017
Code APE
703A
Adresse
16 RUE LE BASTARD
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46449
Date d'ajout
13/02/2018
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de RENNES (35000) 2 Bd de la Tour d'Auvergne à RENNES (35000) 21 Rue Maréchal Joffre, à compter du 18/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/08/1989
Description
Historique des observations depuis le 29/08/1989 : - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 10.04.1989 AU 23.03.1995, SNC. - ANCIENNE DENOMINATION : * MARILLEY-DURAND SNC - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 10.04.1989 AU 23.03.1995, RENNES, 16 RUE LE BASTARD.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).