Entreprise : AZA BUREAUTIQUE - SIREN 351 643 598
Identité
Dénomination
AZA BUREAUTIQUE
SIREN (siège)
351 643 598
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1989
Date de fin de la personne morale
10/08/2088
Date de clôture
31/10
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
59 BD DE METZ 35700 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KETCHA RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
YAOUNDE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/08/1989
Siret
35164359800011
Enseigne
AZA BUREAUTIQUE
Code APE
516G
Origine du fonds
Création
Activité principale
acquisition, vente, location réparation de tous matériel, machines, articles et accessoires concernant l'équipement de bureaux, de commerce et de collectivités, la commission, le courtage et la représentation sur cé matériel, la conception, l'organisation, l'agencement, la décoration de bureaux. Commercialisation et maintenan cé de tous matériels et instruments musicaux ; pro duction artistique et studio d'enregistrement (début : 02.08.1989)
Adresse
59 BD 59 Boulevard de Metz
35700 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/10/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 23/09/2003 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/09/2003
Description
: Radiation : Clôture des operations de liquidation.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/09/2000
Description
: Le Tribunal de Commerce de RENNES a remplacé, en qualité de Juge-Commissaire titulaire : M. Georges PEIGNE par M. Jean-Claude LE STRAT
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/01/2000
Description
: Le Tribunal de Commerce de RENNES a remplacé, en qualité de Juge-Commissaire suppléant : M.Jacques PIERRELEE par M.Jacques DELAGE
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/10/1999
Description
: N° Procédure : 99.0331 Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 26/10/1999 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 26/04/1998. Juge Commissaire : Mr Georges PEIGNE Liquidateur : Me O.MASSART 10 SQUARE VERCINGETORIX 35000 RENNES
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 26/10/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).