Entreprise : SCI LE COL VERT - SIREN 351 596 358
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2020)
Dénomination
SCI LE COL VERT
SIREN (siège)
351 596 358
Date d'immatriculation au RNE
02/08/1989
Fermeture de l'établissement - 35159635800017
- Date d'effet de la fermeture : 21/10/2020
Date de fin de la personne morale
01/08/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
32014.29 EUR
Adresse du siège
24 RUE DES CORDELIERS 77100 MEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 136
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRET EMMANUEL , MARIE , ANTOINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
MEURIN FRANCOIS , JEAN , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
DURIEUX ALAIN PIERRE MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
ROUMENS VERONIQUE
Nom d'usage
MEURIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Meaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/08/1989
Siret
35159635800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat prise a bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que leur administration et exploitation.
Adresse
24 RUE 24 rue des Cordeliers
77100 , Meaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 136
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/12/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 17-12-2020 AVEC DATE D'EFFET AU 21-10-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/12/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 21-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : lemoniteur77.com DU : 19-11-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/08/1989
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE DES STATUTS DANS LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).