Entreprise : EARL SAUZIERE - SIREN 351 596 101
Identité
Dénomination
EARL SAUZIERE
SIREN (siège)
351 596 101
Date d'immatriculation au RNE
08/08/1989
Date de fin de la personne morale
07/08/2039
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital social
97567.37 EUR
Adresse du siège
LD LA SAUZIERE 79220 LES GROSEILLERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES GROSEILLERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAGOT ALAIN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Champdeniers-Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/01/1989
Siret
35159610100011
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES
Adresse
LD LA SAUZIERE
79220 , LES GROSEILLERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES GROSEILLERS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5961
Date d'ajout
18/06/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Niort le 18/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34393
Date d'ajout
27/06/2016
Description
Dissolution à compter du 30/09/2015 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2015 siège de la liquidation Siège parution de la publicité légale La Nourvelle République du 19/06/16
Numéro d'observation
3652
Date d'ajout
14/11/2011
Description
Prorogation de la durée de la société jusqu'au : 07/08/2039
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 640 000.00 FRF nouveau montant : 97 567.37 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/03/1994
Description
: --- TRANSFORMATION DE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN EN ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DATE D'EFFET :01/01/94 RETRAIT DE MME BODIN YVETTE EN QUALITE DE CO-GERANTE DATE D'EFFET :31/08/93
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/08/1989
Description
Historique des observations depuis le 08/08/1989 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 483 le 08/08/1989 --- Publicité au Journal : AGRI 79 --- Parution au Journal le 16/06/1989 --- Complément d'information / forme juridique et capital : CAPITAL VARIABLE - MONTANT AU DESSOUS DUQUEL IL NE PEUT ETRE REDUIT : 10000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).