Entreprise : SCI T.F.P. - SIREN 351 585 823
Identité
Dénomination
SCI T.F.P.
SIREN (siège)
351 585 823
Date d'immatriculation au RNE
02/08/1989
Début d’activité
01/08/1989
Date de fin de la personne morale
01/08/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET MISE EN VALEUR
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE DU PERE CORENTIN 75014 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
47 A 49
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PILLET THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Fontenay-aux-Roses
Nom, Prénom(s)
Pillet ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Thiais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
35158582300021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET MISE EN VALEUR
Autres Activités
ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET MISE EN VALEUR
Adresse
RUE DU PERE CORENTIN
75014 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
47 A 49
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
35158582300013
Code APE
702C
Adresse
29 BD GALLIENI
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49998
Date d'ajout
06/12/2002
Description
La société a par décision du 20/11/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 20/11/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49999
Date d'ajout
06/12/2002
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).