Entreprise : JEAN LEMPEREUR VERNON - SIREN 351 584 321
Identité
Dénomination
JEAN LEMPEREUR VERNON
SIREN (siège)
351 584 321
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1989
Début d’activité
01/07/1989
Date de fin de la personne morale
03/08/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commercialisation de tous articles de lunetterie et optique
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
38200 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU SOLEIL 27200 VERNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOIS ERIC , MICHEL , YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Evreux
Nom, Prénom(s)
LEMPEREUR JEROME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Hondouville
Dénomination
Cabinet BLOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Evreux
Dénomination
LEMPEREUR GROUP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Guichainville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35158432100027
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commercialisation de tous articles de lunetterie et optique
Autres Activités
Commerces de détail d'optique
Adresse
14 RUE DU SOLEIL
27200 , VERNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35158432100019
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
16 RUE DU SOLEIL
27200 , VERNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/08/1989
Description
Historique des observations depuis le 04/08/1989 : Journal Publicateur : L'Eveil Normand ANCIENNE DENOMINATION : VERNON OPTIQUE $$$02/09/1997 Par Modification en date du 02.09.1997 : Ancienne Forme Juridique : SARL Nouvelle Forme Juridique : SA à compter du 28.07.1997 Mention du 28/05/2002 : Changement de forme juridique à compter du 07.06.2001 - Ancienne forme : SOCIETE ANONYME -
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).