Entreprise : LA MIE - SIREN 351 571 724
Identité
Dénomination
LA MIE
SIREN (siège)
351 571 724
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1989
Date de fin de la personne morale
30/07/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1524490.17 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU DAUPHINE 69320 FEYZIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAEGEL LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HAEGEL DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAVAGNAC ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Mure
Dénomination
VINCENT DREUX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CABINET LABOURDETTE GAU CHAVAGNAC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35157172400019
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de participations et gestion de ces participations
Adresse
10 RUE 10 Rue du Dauphiné
69320 , Feyzin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F11/025576
Date d'ajout
13/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/07/2011 prononçant la clôture du plan de cession
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/025579
Date d'ajout
13/07/2011
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/07/2011 prononçant la clôture du plan de cession
Numéro d'observation
F07/003210
Date d'ajout
24/01/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/01/2007 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur VERA Marc en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F06/015460
Date d'ajout
05/05/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/04/2006 constatant que Maître Eric BAULAND exerce désormais ses fonctions au sein de la Selarl BAULAND et GLADEL, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
Numéro d'observation
F02/005315
Date d'ajout
11/02/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 31 janvier 2002 nommant d'office M ALTSCHUL juge commissaire en remplacement de M PEILLON, et maintient les autres organes de la procédure.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
F01/009321
Date d'ajout
09/04/2001
Description
Le Tribunal de Commerce de Lyon par jugement en date du 30/11/2000, proorge l'habilitation confiée précédemment à Me NANTERME d'exercer les mandats de justice précédemment confiés à Me PEY, décédé le 17 Aout 2000. Le Tribunal de Commerce de Lyon par jugement en date du 21/12/2000, nomme d'ofice Me BAULAND en remplacement de Me PEY et maintient les autres organes de la procédure.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 18/04/90 : 1 - DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS du 13/04/90 DM du 23/04/90 : 3 - JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 18/04/90 Représentant des créanciers : Me SABOURIN 33 Rue de la République 69002 LYON - Administrateur : Me PEY 1 Rue de la République 69001 LYON - Pouvoirs : Assister le débiteur dans tous les actes concer- nant la gestion - Juge Commissaire : M. TAVERNIER - Juge Commissaire Suppléant : M. BUFFAT - Cessation des paiements : 31/03/90 DM du 21/05/90 : 7 - JUGEMENT DU 16/05/90 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 18/07/90, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à pour- suivre son activité DM du 23/07/90 : 7 - JUGEMENT PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION du 18/07/90 jusqu'au 19/09/90, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité DM du 11/02/93 : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/02/93 Condamne Mr SANCHEZ François à supporter à raison de 80 % l'insuffi- sance d'actif de la société GRAF 2000 et de ses filiales LA MIE Condamne les sociétés VINCENT DREUX TETRA FIN et SEVAX à supporter 10 % de l'insuffisance d'actif de la société GRAF 2000 et ses filiales DECLARATION MODIFICATIVE du 14 Septembre 1995 Le Tribunal de Commerce de LYON par jugement en date du 26/04/1995 prononce la clôture après plan de cession Le Tribunal de Commerce de LYON par jugement en date du 06/09/1995 rectifie le jugement en date du 26/04/1995 en maintenant Me PEY ès- qualités de commissaire à l'éxécutioin du plan, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 et Me SABOURIN, ès-qualités de représentant des créanciers. DECLARATION MODIFICATIVE du 10 Mars 2000 Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 Janvier 2000 nommant d'office M. PEILLON, juge commissaire en remplacement de M. TAVERNIER et M. JARICOT juge commissaire suppléant en remplacement de M. BUFFAT. DECLARATION MODIFICATIVE du 12 Septembre 2000 : Le Tribunal de Commerce de Lyon par jugement en date du 24/08/2000 habilite à compter du 24 août 2000 jusqu'au 23 novembre 2000, Maître Claude NANTERME, demeurant 1 place Saint Nizier 69001 LYON, à exercer la fonction de Commissaire à l'exécution du plan, précédemment confié à Maître PEY.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).