Entreprise : SCI DE PERE - SIREN 351 566 732
Identité
Dénomination
SCI DE PERE
SIREN (siège)
351 566 732
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1989
Début d’activité
10/07/1989
Date de fin de la personne morale
08/08/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
RTE DE TARTAS 40500 AURICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPUY MICHEL , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
MUGRON
Nom, Prénom(s)
DUPUY JEAN , GUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
SAINT SEVER
Nom, Prénom(s)
DUPUY ROMAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
DUPUY EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Saint-Sever
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/1989
Siret
35156673200019
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
RTE DE TARTAS
40500 , AURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
228
Date d'ajout
26/01/2004
Description
Changement de gérant CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE MME DUPUY ET MESSIEURS DUPUY ROMAIN ET EMMANUEL- CHANGEMENT DE GERANT MME BRETHES NEE DUPUY VERONIQUE PARTANTE Date d'effet : 27/10/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).