Entreprise : LES TAMARIS - SIREN 351 559 943
Identité
Dénomination
LES TAMARIS
SIREN (siège)
351 559 943
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1989
Début d’activité
08/06/1989
Date de fin de la personne morale
10/08/2088
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition par voie d'apport ou d'achat, édification, prise à bail, avec ou sans promesse de vente, location, aménagement, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non, toutes opérations se rattachant à l'objet social pourvu qu'elles n'aient pas pour effet d'altérer le caractère civil de la société
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
9 RUE CONDORCET 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIAS CHRISTIAN , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
PORT ST LOUIS DU RHONE
Nom, Prénom(s)
MOLLON COLETTE
Nom d'usage
DIAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
PORT ST LOUIS DU RHONE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1989
Siret
35155994300029
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'apport ou d'achat, édification, prise à bail, avec ou sans promesse de vente, location, aménagement, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non, toutes opérations se rattachant à l'objet social pourvu qu'elles n'aient pas pour effet d'altérer le caractère civil de la société
Adresse
9 RUE CONDORCET
13230 , PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/1989
Siret
35155994300011
Code APE
703C
Adresse
RUE DU VACCARES
13200 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SALIN DE GIRAUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2023
Date d'ajout
10/09/2007
Description
REGULARISATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES : CHANGEMENT DE QUALITE : DIAS CHRISTIAN MICHEL, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ MODIFIE : DIAS COLETTE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).