Entreprise : REAL FRERES - SIREN 351 535 513
Identité
Dénomination
REAL FRERES
SIREN (siège)
351 535 513
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1989
Début d’activité
09/07/1989
Date de fin de la personne morale
02/08/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
entreprise gle du bâtiment tous travaux de second oeuvre
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
11433.68 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE LA MERLETTE 77260 SEPT-SORTS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE SEPT SORTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEURTIER SYLVAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
REAL PEREZ MANUEL
Nom d'usage
REAL PEREZ
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
Nom, Prénom(s)
RIOULT PATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/1989
Siret
35153551300037
Nom commercial
REAL FRERES
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
entreprise gle du bâtiment tous travaux de second oeuvre
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Autres Activités
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TOUS TRAVAUX SECOND OEUVRE
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
11 RUE DE LA MERLETTE
77260 , SEPT-SORTS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE SEPT SORTS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/07/1989
Siret
35153551300011
Nom commercial
REAL FRERES
Code APE
452V
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TOUS TRAVAUX SECOND OEUVRE
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
12 RUE DE LA MARNE
77138 , LUZANCY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAMEAU COURTARON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
35153551300029
Nom commercial
REAL FRERES
Code APE
454A
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TOUS TRAVAUX SECOND OEUVRE
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
21 B QUAI DES ANGLAIS
77260 , LA FERTE-SOUS-JOUARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 15-04-2019, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire, maintient Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX juge commissaire , désigne Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët liquidateur, 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX . Fixe la date de cessation des paiements au 15-04-2019. Autorise une poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 18/03/2019 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2019J175 et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, , administrateur : Selarl AJILINK-LABIS CABOOTER mission conduite par Maître Jérôme CABOOTER 18 Rue de l'Abreuvoir 77100 MEAUX,, avec pour mission : d'assister,, mandataire judiciaire : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 18/09/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/08/1989
Description
Observations concernant l'établissement situé 11 r ue de Merlette Z I de Sept Sorts 77260 Sept-Sorts : CREATION DE CE FONDS A COMPTER DU 01.03.1995 -MO DIF DU 22.06.1999 : TRANSFERT DU SIEGE AU LIEU ET PLACE DU SECONDAIRE A COMPTER DU 25.05.1999.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/08/1989
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE DES STATUTS DANS LA MARNE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J001 2019-03-18 Ouverture procédure de sauvegarde 2019-04-05 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GUILLOUET,J080 2019-04-15 Application règles de liquidation judiciaire simplifiée 2019-04-23 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GUILLOUET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).