Entreprise : SCI LE GRAND LARGE - SIREN 351 531 686
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2022)
Dénomination
SCI LE GRAND LARGE
SIREN (siège)
351 531 686
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1989
Fermeture de l'établissement - 35153168600035
- Date d'effet de la fermeture : 20/01/2022
Fermeture de l'établissement - 35153168600019
- Date d'effet de la fermeture : 17/12/2013
Fermeture de l'établissement - 35153168600027
- Date d'effet de la fermeture : 08/07/2005
Date de fin de la personne morale
06/08/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100128 EUR
Adresse du siège
31 RUE DE LA POUGEOLE 22120 QUESSOY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABBE PATRICE , JEAN , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Quessoy
Nom, Prénom(s)
MORVAN FRANCOISE , JOSEPHINE , HENRIETTE
Nom d'usage
LABBE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Quessoy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1989
Siret
35153168600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE PIERRE ET MARIE CURIE
22190 , PLERIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA STE CROIX.LE LEGUE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1989
Siret
35153168600035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de locaux nus à usage industriel.
Adresse
31 RUE 31 rue de la Pougeole
22120 , Quessoy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
35153168600027
Code APE
702C
Adresse
2 RUE ANATOLE LE BRAZ
22190 , PLERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17668
Date d'ajout
02/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/02/2022
Description
Dissolution à compter du 20/01/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/01/2022, liquidateur : LABBE Patrice, Jean, Joseph, siège de la liquidation : 31 Rue de la Pougeole 22120 Quessoy, parution de la publicité légale : Le Petit Bleu paru le 24/02/2022
Numéro d'observation
3895
Date d'ajout
10/10/2005
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE PLERIN 22190, 2 RUE ANATOLE LE BRAZ A PLERIN 22190, ZA DE SAINTE CROIX, 6 RUE PIERRE ET MARIE CURIE. NOMINATION DE MR PATRICE LABBE EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 22 JUILLET 2005 EN REMPLACEMENT DE MR FRANCIS POULIGO DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 21.07.2005. MISE EN CONFORMITE DE L'EXTRAIT AVEC LE DECRET 2005/77 DU 1ER FEVRIER 2005 SUR LA DECLARATION DES ASSOCIES. Date d'effet : 08/07/2005
Numéro d'observation
2266
Date d'ajout
20/06/2005
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE POUR LE PORTER DE 1 524,49 EUROS A 1 600 EUROS PUIS A 100 128 EUROS. Date d'effet : 23/05/2005
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
02/01/2004
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE PLERIN 22190, RUE PIERRE ET MARIE CURIE A PLERIN 22190, 2 RUE ANATOLE LE BRAZ Date d'effet : 01/10/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).