Entreprise : SCI MEDICALE DE LA RESIDENCE DE FRANCE - SIREN 351 501 747
Identité
Dénomination
SCI MEDICALE DE LA RESIDENCE DE FRANCE
SIREN (siège)
351 501 747
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1989
Début d’activité
28/06/1989
Date de fin de la personne morale
31/07/2064
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION CONSTRUCTION SURELEVATION LOCATION EXPLOITATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS TELS QUE TERRAINS BATIMENTS IMMEUBLES EN GENERAL QUEL- LE QUE SOIT LEUR NATURE LA SOUSCRIPTION DE TOUTE PARTICIPATION DANS TOU- TES SOCIETES IMMOBILIERES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
289750 EUR
Adresse du siège
87 RUE AUGUSTIN NORMAND 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
87-89
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUZOU CORALIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
BEZOMBES HUGUETTE , MARCELLE
Nom d'usage
BUNEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Barneville-la-Bertran
Nom, Prénom(s)
BOUVIER SANDRINE
Nom d'usage
PELLETIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-Brèvedent
Nom, Prénom(s)
DESHAYES PATRICE , PIERRE , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
EMO SYLVAIN , SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
GIRARD PASCAL , CHARLES , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
LANDEL STEPHANE , HENRI , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
MARCHAND STEPHANE , ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Octeville-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MASSIF MARIE-JOSE
Nom d'usage
GEFFROY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PREVIER KEVIN , CLAUDE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2017
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Nom, Prénom(s)
PREVIER KEVIN , CLAUDE , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1985
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Nom, Prénom(s)
RUSTUEL PIERRE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
TASSERY FRANCOIS , MICHEL , LOUIS , EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1989
Siret
35150174700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition construction surélévation location exploitation de tous biens immobiliers tels que terrains bâtiments immeubles en général quelle que soit leur nature la souscription de toute participation dans toutes sociétés immobilières
Autres Activités
Acquisition construction surélévation location exploitation de tous biens immobiliers tels que terrains bâtiments immeubles en général quelle que soit leur nature la souscription de toute participation dans toutes sociétés immobilières
Adresse
87 RUE AUGUSTIN NORMAND
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
87-89
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 900 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 289 653.13 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).