Entreprise : EARL DES PEPINIERES JEAN LUYTON - SIREN 351 485 206
Identité
Dénomination
EARL DES PEPINIERES JEAN LUYTON
SIREN (siège)
351 485 206
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1989
Début d’activité
01/07/1989
Date de fin de la personne morale
23/07/2039
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/09/2011
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION DE TOUS BIENS AGRICOLES, VENTE ET EVENTUELLEMENT LA TRANS FORMATION CONFORMEMENT AUX USAGES AGRICOLES DES PRODUITS TIRES DE CETTE EXPLOITATION
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
150880 EUR
Adresse du siège
8 CHE DE HALAGE 07300 MAUVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUYTON MICHEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Tournon-sur-Rhône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35148520600020
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
8 CHE DE HALAGE
07300 , MAUVES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35148520600012
Code APE
011D
Adresse
RTE NATIONALE 86
07300 , MAUVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5767
Date d'ajout
16/07/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7745
Date d'ajout
11/06/2019
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Privas du 23/01/2019 ouvrant la liquidation judiciaire de la société et nommant Me Fabrice Chretien sis 7 rue Valgelas 07100 Annonay en qualité de mandataire judiciaire. Date de cessation des paiements: 21/12/2018.
Numéro d'observation
F11/005195
Date d'ajout
27/10/2011
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/09/2011 - Siège de la liquidation : 8 Chemin DE HALAGE - MAUVES 07300 TOURNON - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Echo et le Valentinois du 29/10/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Numéro d'observation
F01/000298
Date d'ajout
19/02/2001
Description
SUIVANT A.G.E. DU 03.01.2001., LE CAPITAL SOCIAL A ETE AUGMENTE, CONVERTI ET PORTE A 150 880 EUROS, IL A ETE DECIDE LA TRANSFORMATION DE LA S.C.E.A. EN E.A.R.L., LA DENOMINATION -"SCEA DES PEPINIERES JEAN LUYTON"- EST DEVE- NUE -"E.A.R.L. DES PEPINIERES LUYTON"- DE PLUS MR LUYTON ANDRE A DEMISSION- NE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT, MR LUYTON MICHEL RESTE UNIQUE GERANT DE LA STE, A COMPTER DE CE JOUR. PUBLICATION : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 10.02.2001.
Numéro d'observation
F95/000330
Date d'ajout
08/03/1995
Description
SUIVANT A.G.E. DU 01.02.95, LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE-MAUVES (07) RN 86, A -MAUVES (07), 8 CHEMIN DE HALAGE- A COMPTER DE CE JOUR. PUBLICATION : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 18.02.95.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).