Entreprise : STATION DU PNEU - SIREN 351 466 339
Identité
Dénomination
STATION DU PNEU
SIREN (siège)
351 466 339
Date d'immatriculation au RNE
12/09/1989
Date de fin de la personne morale
11/09/2039
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
9 AV MON REPOS 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIAS CARNEIRO ERNESTO , JOSE
Nom d'usage
CARNEIRO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Sancé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/02/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35146633900014
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce et pose de pneumatiques et accessoires pour tous véhicules automobiles
Adresse
9 AV MON REPOS
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/001060
Date d'ajout
12/02/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/02/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002197
Date d'ajout
29/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 26/04/2019 soumettant la procédure aux règles de la Liquidation Judiciaire.
Numéro d'observation
F18/004486
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/10/2018 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure: Juge commissaire : Monsieur TAILLARDAT Jean-Marc , Liquidateur judiciaire : SCP BTSG représentée par Maître Clément THIERRY 22 quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône . Date de cessation des paiements : 27/04/2018
Numéro d'observation
F16/000198
Date d'ajout
14/01/2016
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 01/10/2015 DIAS CARNEIRO Ernesto José nom d'usage : CARNEIRO Ernesto devient co-gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 24 juillet 1989 -No A-500 - LE PROGRES du 27 juin 1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).