Entreprise : PIRENE HARDWOODS FRANCE - SIREN 351 433 560
Identité
Dénomination
PIRENE HARDWOODS FRANCE
SIREN (siège)
351 433 560
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1989
Date de fin de la personne morale
27/07/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
98 RUE DU MARECHAL FOCH 33150 CENON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LENCOU DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
PORTERIE PIERRE JEAN DANIEL
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Cenon
Nom, Prénom(s)
SCHELL GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
PORTERIE ROGER JEAN BAPTISTE MAXIME
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Commune de résidence
Condom
Dénomination
SCIERIE DE QUEYRIES SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
35143356000015
Code APE
511E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Negoce de bois et produits issus de la transformation du bois
Adresse
98 RUE 98 Rue FOCH
33150 , Cenon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12875
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/06/1995
Description
Par jugement en date du 28-06-1995, sur rapport du juge commissaire : Mr Cazaux, le tribunal de commerce de Bordeaux prononcé la Liquidatio judiciaire des sociétés : sa scierie de Queyries, 6 quai de la Souys à Bordeaux (Rcs b 454 200 924); sa Queyries bois, face au 6 quai de la Souys à Floirac (Rcs b 381 723 196); sa Pirene Hardwoods France, 98 rue Foch à Cenon (Rcs Bordeaux b 351 433 560) - maintient Mr Cazaux, juge commissaire - nomme la Scp Mayon, 39, Crs Georges Clemenceau 33000 Bordeaux, en qualité de liquidateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/03/1995
Description
Par jugement rendu le 22-02-1995 , Le tribunal de commerce autorisé la poursuite l'exploitation jusqu'au 30-05-1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/02/1995
Description
Par jugement en date du 22-02-1995, le tribunal de commerce de Bordeaux constaté la confusion des patrimoines et ordonne la réunion des 3 procédures de redressement judiciaire ouvertes par jugements des 30 novembre et 21 décembre 1994 à l'encontre des sociétés : sa scierie de Queyries, 6, quai de la Souys 33100 Bordeaux (Rcs Bordeaux b 454 200 924 / 54 b 92) redressement judiciaire du 30-11-1994 - sa Pirene Hardwoods France - sa Queyries bois, face au 6 quai de la Souys 33270 Floirac (Rcs Bordeaux b 381 723 196 / 91 b 1649) redressement judiciaire du 21-12-1994 - maintient les organes de la procédure déjà désignés dans leur fonction respective : Mr Cazaux, juge juge commissaire et la Scp rêne et Laurent Mayon, 39, Crs Georges Clemenceau 33000 Bordeaux, dans ses fonctions de représentant des créanciers desdites sociétés
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/12/1994
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire. Jugement du 21-12-1994, par le tribunal de commerce de Bordeaux , Cessation des paiements en date du 16-12-1994 Juge cré Mr Peynaud, Représentant des créanciers Scp rêne et Laurent Mayon, 39, Crs Georges Clemenceau 33000 Bordeaux Administrateur Me Sautarel, 34, rue de Macau 33000 Bordeaux L'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).