Entreprise : CUMA DE VILLEVIEILLE - SIREN 351 421 524
Identité
Dénomination
CUMA DE VILLEVIEILLE
SIREN (siège)
351 421 524
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1989
Début d’activité
04/07/1989
Date de fin de la personne morale
24/07/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Polyculture élevage
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
6402.86 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 03390 BLOMARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLAUMIN HERVE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Saint-Marcel-En-Murat
Nom, Prénom(s)
DAFIT JEROME
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Saint-Marcel-En-Murat
Nom, Prénom(s)
LAFOUCRIERE SYLVAIN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Blomard
Nom, Prénom(s)
BEAULATON VINCENT , DANIEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Four
Nom, Prénom(s)
TABUTIN CLEMENT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1996
Commune de résidence
Blomard
Nom, Prénom(s)
TABUTIN BENOIT
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Saint-Marcel-en-Murat
Nom, Prénom(s)
BIDET JEAN-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Bellenaves
Nom, Prénom(s)
DUPUICHAUD DAMIEN
Qualité
Vice-Président
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Saint-Marcel-en-Murat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/07/1989
Siret
35142152400023
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture élevage
Autres Activités
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LE BOURG
03390 , BLOMARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/1989
Siret
35142152400015
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LE COUP
03390 , BLOMARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
219
Date d'ajout
18/02/2008
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 08/01/2008 : Maintenu PREIDENT:Mr TABUTIN DANIEL Nouveau Vice-Président : Mr MONCOUYOUX J.LUC Ancien Secrétaire : Mr DUPUICHAUD BRUNO Nouveau Secrétaire : Mr LAFOUCRIER MARC Nouveau Sécrétaire adjoint : Mr BESSON PIERRE JEAN Maintenu Trésorerier : Mr TABUTIN CHRISTOPHE Nouveau Trésoserier adjoint : Mr TOUZIN BRUNO
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 42 000.00 FRF nouveau montant : 6 402.86 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).