Entreprise : LES OPTICIENS JEAN LEMPEREUR - SIREN 351 387 147
Identité
Dénomination
LES OPTICIENS JEAN LEMPEREUR
SIREN (siège)
351 387 147
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1989
Dissolution
Date de fin de la personne morale
23/07/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1220000 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAINT ANDRE 27930 GUICHAINVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 3327
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOIS ERIC , MICHEL , YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Evreux
Dénomination
AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Evreux
Dénomination
SA JEAN LEMPEREUR
Qualité
Président du conseil d’administration
Commune de résidence
Guichainville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
35138714700017
Code APE
4619A - Centrales d'achat non alimentaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
distribution achat vente de lunettes et de tout matériel optique
Adresse
RTE Route de Saint André
27930 , Guichainville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 3327
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/09/2010
Description
- Date de dissolution : 01/01/2010.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/09/2010
Description
: Fusion absorption de la société les opticiens Jean Lempereur par la societe Jean LEMPEREUR rcs evreux 653650465 avec effet rétroactif au 1.1.2010
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/07/1989
Description
Historique des observations depuis le 24/07/1989 : JOURNAL PUBLICATEUR : EURE INTER ANCIENNE DENOMINATION : JEAN LEMPEREUR OPTICIENS Mention du 07/01/2003 : Ancienne Forme Juridique : SA A CONSEIL D'ADMINIS- TRATION Nouvelle Forme Juridique : SAS Unipersonnelle à compter du 07.06.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).