Entreprise : DAMRAM - SIREN 351 379 607
Identité
Dénomination
DAMRAM
SIREN (siège)
351 379 607
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1990
Début d’activité
01/07/1989
Date de fin de la personne morale
18/09/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION ET DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES POUVANT LUI APPARTENIR
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
153 RUE GRENETTE 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS JORGE , MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Quincieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35137960700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION ET DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES POUVANT LUI APPARTENIR
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION ET DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES POUVANT LUI APPARTENIR
Adresse
153 RUE GRENETTE
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIENS CO-GERANTS : M. DA MOTA Carlo et M. RAMBERT Yvan Robert du 1er JUILLET 1989 AU 22 MARS 1990
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).