Entreprise : SOCIETE CIVILE DE L'ILE CHAUVET - SIREN 351 359 641
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE L'ILE CHAUVET
SIREN (siège)
351 359 641
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1989
Date de fin de la personne morale
19/07/2014
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5335.72 EUR
Adresse du siège
ZONE OSTREICOLE DE LA LOUIPPE 85230 BOUIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRONT JULIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Bouin
Nom, Prénom(s)
AVRIL YVAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Villeneuve-en-Retz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/1989
Siret
35135964100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ILE CHAUVET
85710 , BOIS-DE-CENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/04/1989
Siret
35135964100021
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété d'établissements de cultures marines, la détention de concessions de culture marine, l'exploitation de concessions ostréicoles.
Adresse
zone Ostreicole de la Louippe
85230 , Bouin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 16-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Dissolution de plein droit suite à l'arrivée du terme de la société
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/07/1989
Description
Historique des observations depuis le 20/07/1989 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE JOURNA LES SABLES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).